Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klavs Holm(virk.: 5) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Klavs Holm | 17.07.2009 | Sankt Knuds Vej 21, 1903 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MEDIT CONSULT ApS | 32438563 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Medit Holding ApS | 37744956 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
MEDIT CONSULT ApS. |
Sidst opdateret den 26.08.2009 og angivet som gældende fra 25.08.2009 (5519 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Meditations-vine v/ Daniel Frederiksen | 37982334 |
Meditationspraksis ApS | 28986041 |
Meditativ bevægelse | 38687026 |
Meditativ Massage | 39950383 |
MEDIT CONSULT ApS | 32438563 |
Meditec A/S | 89388813 |
MEDITECH A/S | 89388813 |
MEDITECH SCANDINAVIA A/S | 30548477 |
Medi Tecnic ApS | 33962436 |
MEDITEC PLASTSTØBNING A/S | 89388813 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klavs Holm(virk.: 5) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klavs Holm(virk.: 5) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 1 | 7 |
Pct. | 0 % | 33 % | 8 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |