Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Moth Therkelsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Moth Therkelsen | 05.07.2014 | Kongsholmvej 2A, 3210 Vejby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Form & Light v/Jørgen Therkelsen | 32408834 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
LJCH Consult | 38441442 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Tempi Holding ApS | 40608559 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.07.2014 | 58,33 (km) | Rolfsvej 37, 2000 Frederiksberg | Kongsholmvej 2A, 3210 Vejby |
Form & Light v/Jørgen Therkelsen. |
Sidst opdateret den 02.07.2014 og angivet som gældende fra 07.07.2014 (3746 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Form & Frisør/ Jeanett Jensen | 15375388 |
Form & Fritid Nørre Nebel | 89203414 |
Form & Grafik - Websight /Rune Søndergård | 12819145 |
FORM & Isaksen ApS | 38400177 |
Form & Light v/Jørgen Therkelsen | 32408834 |
Form & Line ApS | 41245344 |
FORM & STUK V/LASSE PETER WEIMANN | 13924546 |
Form & Velvære ApS | 32279678 |
Form - By og Landskab IVS | 38632205 |
FORM-EL ApS | 34700117 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Moth Therkelsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Moth Therkelsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |