Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Virksomhedsform |
Den 2016-04-01 tilføjes Interessenter: Kresten Midtgaard Hansen (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Lægerne Boelskifte, Aasborg og Hansen I/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kresten Midtgaard Hansen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-03-31 fjernes Interessenter: EGEBERG VILDBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: Lægerne Egeberg, Boelskifte og Aasborg I/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågårdsvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændgårdvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Brændgårdvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Interessenter: Jane Boelskifte, Heidi Aasborg, EGEBERG VILDBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-07)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: Lægerne Egeberg, Boelskifte og Aasborg I/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jane Boelskifte, Heidi Aasborg (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)