Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: Boet efter Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Navne: SKOVHUSENE A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Bestyrelse: Egon Christian Frederik Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Direktion: Egon Christian Frederik Skovsende (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-27 tilføjes Legale ejere: Boet efter Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-27 fjernes Legale ejere: Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-16 tilføjes Bestyrelse: Monika Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-02-16 fjernes Bestyrelse: Tony Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Doris Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-19 fjernes Bestyrelse: René Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-30 fjernes Revisor: BISPEBJERG REGNSKABSFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-19 tilføjes Revisor: BISPEBJERG REGNSKABSFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2008-02-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 tilføjes Bestyrelse: René Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-09 fjernes Bestyrelse: Tove Sloth Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-06 tilføjes Bestyrelse: Tony Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-06 fjernes Bestyrelse: Ole Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-11-27 fjernes Revisor: Jens Jensen-Sondrup (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-12 tilføjes Revisor: Jens Jensen-Sondrup (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-02-12 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-31 fjernes Bestyrelse: Helle Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-13 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-13 fjernes Bestyrelse: René Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-20 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-05-20 fjernes Revisor: F. C. Revision (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-23 fjernes Revisor: Revisorhuset Fredensborg ApS under Konkurs (Av3) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: F. C. Revision (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: Revisorhuset Fredensborg ApS under Konkurs (Av3) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1994-01-19 tilføjes Bestyrelse: Tove Sloth Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-19 fjernes Bestyrelse: Tony Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-26 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Ipsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1971-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Bestyrelse: Tony Skovsende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1971-06-11 tilføjes Direktion: Egon Christian Frederik Skovsende (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 1971-06-11 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-11 tilføjes Legale ejere: Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-04-04)
Den 1971-06-11 tilføjes Navne: SKOVHUSENE A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Reelle ejere: Egon Christian Frederik Skovsende (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørgen Ipsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1971-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 1971-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)