Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Richard Aarfeldt | 25.05.2000 | 09.12.1996 | direktion |
Lilian Aarfeldt | 03.02.1971 | 27.12.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Richard Aarfeldt | 25.05.2000 | 09.12.1996 | bestyrelse |
Ivan Teinow | 25.05.2000 | 09.12.1996 | formand |
Bodil Agnethe Rasmussen | 02.04.1997 | 09.12.1996 | bestyrelse |
Lilian Aarfeldt | 03.02.1971 | 27.12.1999 | bestyrelse |