Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2021-01-01 tilføjes Interessenter: Heidi Stær (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2012-10-11)
Den 2012-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Interessenter: Philip Johan Nyholm, Nicholas Thurø (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pn@nsr.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: Falkevej 25 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Johan Nyholm, Heidi Stær, Nicholas Thurø (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)