Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Ane Breddam (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, st., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, st., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-04 tilføjes Direktion: Ane Breddam (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-03-04 fjernes Direktion: Jan Villy Breddam (direktør) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-10-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Jan Villy Breddam (direktør) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, st., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Jan Villy Breddam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Vedtægter: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Vedtægter: 2015-09-24 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2015-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 90, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2015-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af cafe og anden aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2015-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: casinoroyal.fisketorvet@gmail.com (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2015-02-28 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2015-02-27 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-28 tilføjes Vedtægter: 2015-02-28 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 90, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2011-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 229, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2011-06-10 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 229, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2010-04-23)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Jan Villy Breddam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Anette Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elstedvej 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2010-04-23)
Den 2010-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Direktion: Anette Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af spillehaller og anden aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Legale ejere: Jan Villy Breddam (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2009-08-25 tilføjes Navne: CASINO ROYAL ApS (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jan Villy Breddam (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2009-08-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Stiftere: Anette Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2009-08-25 tilføjes Vedtægter: 2009-08-25 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-28)