Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttens Vej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Navne: SKOLEN PÅ BRYGGERVÆNGET ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Stiftere: René Erling Stegmann, Otto Martin Goldschmidt Frederiksen, Kimmiro Alvaro Benjamin Balsig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttens Vej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggervænget 15, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Direktion: René Erling Stegmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-03 fjernes Direktion: Kimmiro Alvaro Benjamin Balsig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-01 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggervænget 15, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Direktion: Kimmiro Alvaro Benjamin Balsig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skolevirksomhed med dagbehandling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Navne: SKOLEN PÅ BRYGGERVÆNGET ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Stiftere: René Erling Stegmann, Otto Martin Goldschmidt Frederiksen, Kimmiro Alvaro Benjamin Balsig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Vedtægter: 2009-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)