Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: KONTRAPUNKT GROUP A/S. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KONTRAPUNKT GROUP A/S. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kontrapunkt Group 2018 ApS. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 fjernes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 2, 4., 1067 København K (offentliggjort 2012-02-09)
Den 2012-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 153, 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 153, 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Direktion: Bo Jul Linnemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskaber og drive virksomhed inden for designområdet og drive handel, rådgivning og service samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Legale ejere: Bo Jul Linnemann (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-08-17 tilføjes Navne: BJL ApS (offentliggjort 2009-10-16)
Den 2009-08-17 tilføjes Reelle ejere: Bo Jul Linnemann (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-17 tilføjes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2009-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Vedtægter: 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-16)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)