Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændholtvej 20, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøregårdsvej 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FANTASI-LEG ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: LPF 2019 ApS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fantasi-leg.dk (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Betina Steffensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-16 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: A & J'S PENSION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøregårdsvej 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve aktier og anparter i andre virksomheder, at foretage investeringer i obligationer og andre værdipapirer samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Navne: CHRISTEFF HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-20)
Den 2009-08-13 tilføjes Reelle ejere: Svend Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2009-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-13 tilføjes Revisor: A & J'S PENSION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Stiftere: Svend Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Vedtægter: 2009-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-20)
Den 2009-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 tilføjes Legale ejere: Svend Christensen (offentliggjort 2015-06-09)