Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 144, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Direktion: Jette Lykke Vojdeman (direktør) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: Jette Lykke Vojdeman (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Navne: OV FAABORG ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes ObligatoriskEmail: lsr@ret-raad.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Reelle ejere: Jette Lykke Vojdeman (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 144, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Albanigade 30, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og al anden i forbindelse dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Jette Lykke Vojdeman (direktør) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-29 tilføjes Navne: OV FAABORG ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-28 fjernes Navne: OV FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanigade 30, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes ObligatoriskEmail: lsr@ret-raad.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-11-19 tilføjes Legale ejere: Jette Lykke Vojdeman (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-11-19 fjernes Legale ejere: Ole Vojdeman (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-19 tilføjes Reelle ejere: Jette Lykke Vojdeman (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-16 fjernes Direktion: Ole Vojdeman (direktion) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2011-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Vedtægter: 2011-08-29 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2011-04-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Direktion: Ole Vojdeman (direktion) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Legale ejere: Ole Vojdeman (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2009-08-17 tilføjes Navne: OV FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-22)