Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Korsgaard | 12.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gro Heen | 12.03.2015 | 09.04.2019 | direktør |
Torben Skovgård Nielsen | 01.11.2009 | 27.02.2015 | direktør |
Torben Juul-Olsen | 01.07.2009 | 01.11.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Esmann Ginnerup | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henning Holm | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lene Brix Kjelgaard Jensen | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bo Bertelsen | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nystrup Hammer | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Tilsted | 21.04.2022 | formand |
Jørgen Munk Andersen | 21.04.2022 | næstformand |
Mads Hundahl Gravesen | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nicole Franzois Toft | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kristian Yde | 07.05.2018 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Østergaard Larsen | 07.05.2018 | 21.04.2022 | næstformand |
Jørgen Munk Andersen | 07.05.2018 | 20.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henning Holm | 07.05.2018 | 20.04.2022 | formand |
Gro Heen | 12.03.2015 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karl Ove Vestergaard | 14.08.2014 | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Arne Hyldahl | 26.05.2014 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Tilsted | 26.05.2014 | 20.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Alma Vestergaard Jensen | 26.05.2014 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Dybdahl Vestergaard Jensen | 26.05.2014 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Toft Pedersen | 26.05.2014 | 07.05.2018 | næstformand |
Henning Holm | 26.05.2014 | 06.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Yde | 26.05.2014 | 06.05.2018 | formand |
Jens Dybdahl Vestergaard Jensen | 26.05.2014 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Benny Bundgaard Christensen | 15.10.2013 | 14.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sørensen | 01.09.2012 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Gro Heen | 12.12.2011 | 11.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bang | 12.12.2011 | 15.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Westergaard | 01.01.2010 | 26.05.2014 | formand |
Jørgen Munk Andersen | 01.01.2010 | 01.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Annita Pedersen | 01.01.2010 | 12.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Iversen | 01.07.2009 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bo Pedersen | 01.07.2009 | 12.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Holm | 01.07.2009 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christensen | 01.07.2009 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Tina Marie Thomsen | 01.07.2009 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Arne Hyldahl | 01.07.2009 | 31.12.2009 | formand |