Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårsvej 47, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Bibranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Direktion: Brian Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Navne: IGLEKÆR ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Stiftere: Klaus Jensen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-07-31 tilføjes Direktion: Brian Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-07-31 fjernes Direktion: Christian Edvin Lundø Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Christian Edvin Lundø Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-02 fjernes Direktion: Dorthe Paepke Hornbæk Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-11-03 fjernes Revisor: NIELSEN LOGISTIK OG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-01-05 tilføjes Revisor: NIELSEN LOGISTIK OG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-01-05 fjernes Revisor: Phønix & Testral (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-16 tilføjes Direktion: Dorthe Paepke Hornbæk Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-09-16 fjernes Direktion: Henning Paepke Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-21 tilføjes Direktion: Henning Paepke Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-21 fjernes Direktion: Klaus Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Direktion: Klaus Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårsvej 47, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Bibranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er "put-and-take" og hermed anden efter ledelsens vurdering beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Navne: IGLEKÆR ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Revisor: Phønix & Testral (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Stiftere: Klaus Jensen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Vedtægter: 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)