Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-05-30 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2009-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RHY'S HAVE ApS. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-05-29 tilføjes Direktion: Keld Rosenkilde Bendixen (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Keld Rosenkilde Bendixen (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 1, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2015-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 46, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 46, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2009-08-17 tilføjes Direktion: Keld Rosenkilde Bendixen (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2009-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed ved at eje anparter og aktier, anden investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Legale ejere: Keld Rosenkilde Bendixen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-08-17 tilføjes Navne: COCOON HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-17)
Den 2009-08-17 tilføjes Reelle ejere: Keld Rosenkilde Bendixen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Stiftere: Keld Rosenkilde Bendixen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2009-08-17 tilføjes Vedtægter: 2009-08-17 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-17)
Den 2009-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)