Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-05-02)
Den 2013-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 fjernes Revisor: CASMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storemosevej 4, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-13 tilføjes Direktion: Peter Kæhlershøj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, finansierings- og investeringsvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Navne: PETER KÆHLERSHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-13)
Den 2009-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Revisor: CASMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Stiftere: Peter Kæhlershøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Vedtægter: 2009-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-13)
Den 2009-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)