Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSSUND FORSYNING A/S. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2009-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Novafos Spildevand Frederikssund A/S. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2009-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Novafos Vand Frederikssund A/S. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Binavne: FREDERIKSSUND FORSYNING HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Direktion: Carsten Nystrup (direktør) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-21 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Legale ejere: NOVAFOS Holding A/S (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Navne: FREDERIKSSUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Stiftere: Frederikssund kommune (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-28 tilføjes Binavne: FREDERIKSSUND FORSYNING HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-27 fjernes Binavne: FREDERIKSSUND FORSYNING HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Carsten Nystrup (direktør) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-28 fjernes Direktion: Arne Kirt Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: FREDERIKSSUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-27 fjernes Navne: FREDERIKSSUND HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Dueholm Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: NOVAFOS Holding A/S (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Frederikssund kommune (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Rockhill (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-02-10 fjernes Bestyrelse: Tina Tving Stauning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-11-18 tilføjes Bestyrelse: Tina Tving Stauning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-11-18 fjernes Bestyrelse: Kim Rockhill (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-01-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Rockhill (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-01-23 fjernes Bestyrelse: Bruno Marcetto Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2014-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af bestyrelsens næstformand i forening med direktøren. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-01-23 tilføjes Vedtægter: 2014-01-23 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2010-01-01 fjernes Bestyrelse: Morten Thomas Skovgaard Rasksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Bestyrelse: Morten Thomas Skovgaard Rasksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Binavne: FREDERIKSSUND FORSYNING HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-07-21 tilføjes Direktion: Arne Kirt Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-21 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Legale ejere: Frederikssund kommune (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2009-07-21 tilføjes Navne: FREDERIKSSUND HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Stiftere: Frederikssund kommune (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-12)