Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Puggaard Holst | 01.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Poulsen | 01.10.2015 | 31.07.2018 | adm. dir |
Knud Villefrance Rasmussen | 06.08.2009 | 30.09.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Kjærgaard | 28.05.2021 | formand |
Camilla Puggaard Holst | 24.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Ulrich | 28.05.2021 | 08.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Lund Rasmussen | 25.05.2018 | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Knud Villefrance Rasmussen | 25.05.2018 | 28.05.2021 | formand |
Bjarne Poulsen | 12.05.2015 | 31.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Knud Villefrance Rasmussen | 24.05.2013 | 24.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peder Lund Rasmussen | 24.05.2013 | 24.05.2018 | formand |