Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Stringlearning ApS. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Lean 2.0 ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Lean 2.0 ApS. (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ic1121 ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2024-05-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Bibranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 2, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 34, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Vedtægter: 2013-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-11-08)
Den 2012-11-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-08)
Den 2012-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 34, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2012-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundingsgade 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2012-10-16 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundingsgade 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2011-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 4, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 4, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Direktion: Rasmus Beier Müller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Legale ejere: Rasmus Beier Müller (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Navne: GAMBORG MÜLLER INVEST ApS (offentliggjort 2009-08-06)
Den 2009-08-06 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Beier Müller (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Stiftere: Rasmus Beier Müller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-06)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)