Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 11, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2016-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Hjemmeside: www.securiness.com (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@securiness.com (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-18 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Just Christensen, Finn Nielsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2013-09-26 tilføjes Direktion: Nicolai Just Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-04 fjernes Direktion: Lizzie Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Direktion: Lizzie Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 fjernes Direktion: Bo Hiort Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Direktion: Bo Hiort Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Direktion: Lizzie Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg og markedsføring af sikkerhedsprodukter, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Navne: SECURINESS S.M.B.A. (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-09-29 fjernes Navne: SAFETEC SCANDINAVIA S.M.B.A (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Vedtægter: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Binavne: SECURINESS S.M.B.A., SAFETEC S.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2011-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 7, 4., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-07-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Direktion: Lizzie Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Direktion: Jakob Thye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2010-08-16)
Den 2010-08-11 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2010-05-05)
Den 2010-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 7, 4., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-07-16)
Den 2010-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2010-05-05)
Den 2010-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-09 fjernes Direktion: Finn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Binavne: SECURINESS S.M.B.A., SAFETEC S.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-09-16 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Direktion: Finn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Navne: SAFETEC SCANDINAVIA S.M.B.A (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)