Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Bibranche | Binavne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2018-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Eli Edri Holding ApS. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Eli Edri Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2022-10-04 Statstidende Dekret
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Lazo Sarbast Waysi (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-04 tilføjes Direktion: Lazo Sarbast Waysi (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-08-04 fjernes Direktion: Sohaeb El Sadek (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Legale ejere: Lazo Sarbast Waysi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: SEG Invest ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-09 tilføjes Reelle ejere: Lazo Sarbast Waysi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Sohaeb El Sadek (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 25, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Direktion: Sohaeb El Sadek (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-01-28 fjernes Direktion: Nader Hassan Ibrahim (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-27 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Legale ejere: SEG Invest ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-01-28 fjernes Legale ejere: Nader Hassan Ibrahim (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Navne: Meat and Eat ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 fjernes Navne: ND Consulting ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Reelle ejere: Sohaeb El Sadek (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-01-28 fjernes Reelle ejere: Nader Hassan Ibrahim (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 fjernes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-27 fjernes Binavne: ND Phones Repair ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 25, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Eltangvej 227, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Binavne: ND Phones Repair ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-17 fjernes Binavne: JULEGRUPPEN ApS, BADOLINA RANCH RESORT ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed i reparation af elektroniske enheder, og øvrige aktiviteter beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-16 tilføjes Direktion: Nader Hassan Ibrahim (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-16 fjernes Direktion: Eli Edri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-16 tilføjes Legale ejere: Nader Hassan Ibrahim (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-16 fjernes Legale ejere: Eli Edri (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Navne: ND Consulting ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-15 fjernes Navne: BADOLINA PROJECTS ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Reelle ejere: Nader Hassan Ibrahim (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-16 fjernes Reelle ejere: Eli Edri (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med tøj, tilbehør og øvrige aktiviteter beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-07-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-06-10 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og salg af nødder, tørrede fugter, krydderier, økologiske varer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2013-05-29 tilføjes Navne: BADOLINA PROJECTS ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2013-05-28 fjernes Navne: JULEGRUPPEN ApS (offentliggjort 2009-08-06)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2013-05-29 fjernes Binavne: NATURENS FRISTELSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2012-10-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2009-10-20)
Den 2012-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eltangvej 227, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2012-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gilbjerggade 1, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gilbjerggade 1, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2009-08-06 tilføjes Binavne: NATURENS FRISTELSER ApS, JULEGRUPPEN ApS, BADOLINA RANCH RESORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Direktion: Eli Edri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2009-10-20)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Legale ejere: Eli Edri (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2009-08-06 tilføjes Navne: JULEGRUPPEN ApS (offentliggjort 2009-08-06)
Den 2009-08-06 tilføjes Reelle ejere: Eli Edri (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2009-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-08-06 tilføjes Stiftere: Eli Edri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-06)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)