Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (direktion) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-04 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: VANDSØE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Stiftere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DOKUMENT CENTERET A/S. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-06-08 fjernes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-21 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2010-04-21 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Stiftere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 tilføjes Stiftere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning, Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Direktion: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (direktion) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive handel, produktion og investering samt dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier eller anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-04 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Legale ejere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Navne: VANDSØE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Reelle ejere: Carsten Theodor Vandsøe Rønning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2010-03-04 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Vedtægter: 2010-03-04 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2010-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)