Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-17 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2013-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VISOLEX HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VISOLEX HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2021-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAGA ApS. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldbyvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 21, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 21, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2013-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 22, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 22, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-25 tilføjes Direktion: Christoffer Mark Ovesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at holde og besidde anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2012-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Legale ejere: Christoffer Mark Ovesen (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2012-10-25 tilføjes Navne: CMO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2012-10-25 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Mark Ovesen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Stiftere: Christoffer Mark Ovesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Vedtægter: 2012-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2012-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)