Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Direktion | Bibranche | Legale ejere | ||||
xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Goldex IVS. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 63, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 63, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Steven Poulus (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-22 tilføjes Direktion: Steven Poulus (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-02-22 fjernes Direktion: Hamody Hussain Abid (direktør) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-01 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-19 tilføjes Direktion: Hamody Hussain Abid (direktør) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-08-19 fjernes Direktion: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (direktion) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Legale ejere: Hamody Hussain Abid (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-18 fjernes Legale ejere: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-09 fjernes Direktion: Abdulkhaliq Hashem Muslem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-22 tilføjes Direktion: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (direktion) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2013-08-20 tilføjes Direktion: Abdulkhaliq Hashem Muslem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Direktion: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 fjernes Direktion: Abdulkhaliq Hashem Muslem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Direktion: Abdulkhaliq Hashem Muslem Al-Saadi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 fjernes Direktion: Abdul Gafoor Hassan Al Ssafi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 63, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2012-10-23 tilføjes Direktion: Abdul Gafoor Hassan Al Ssafi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel herunder anden finansiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2012-10-31)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Legale ejere: Hesham Abdulkhaliq Hashem Al-Saadi (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2012-10-23 tilføjes Navne: AMAGER EXCHANGE ApS (offentliggjort 2012-10-26)
Den 2012-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Stiftere: Abdul Gafoor Hassan Al Ssafi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2012-10-23 tilføjes Vedtægter: 2012-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-26)
Den 2012-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)