Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 55, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-24 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Legale ejere: MARIA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Navne: MAGU ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Reelle ejere: Maria Therese Guldbrandsen-Madsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Revisor: Holberg Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 tilføjes Revisor: Holberg Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: PM Holberg ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-19 fjernes Stiftere: BENTOR ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-31 fjernes Direktion: Maria Therese Guldbrandsen-Madsen (direktion) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Torben Guldbrandsen-Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 55, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Reberbanegade 3, 2300 København S (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: MARIA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2015-11-24 fjernes Legale ejere: MARIA HOLDING ApS, BENTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Reelle ejere: Maria Therese Guldbrandsen-Madsen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-17 tilføjes Revisor: PM Holberg ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-23 tilføjes Legale ejere: MARIA HOLDING ApS, BENTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2012-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanegade 3, 2300 København S (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-10-24 tilføjes Direktion: Torben Guldbrandsen-Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2012-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-24 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Navne: MAGU ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Stiftere: BENTOR ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-10-24 tilføjes Vedtægter: 2012-10-24 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2012-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-02)