Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Ørbech Ålkjær Mikkelsen | 19.01.2024 | direktør |
Lars Damsholdt Balle | 01.05.2023 | direktør |
Lars Duus Kristiansen | 01.05.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Bech | 27.02.2017 | 01.05.2023 | direktør |
Robert Neble Larsen | 20.12.2013 | 27.02.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Jørgensen | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Ørbech Ålkjær Mikkelsen | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stig Theilmann | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 01.05.2023 | formand |
Jane Bech | 01.05.2023 | næstformand |
Lars Damsholdt Balle | 01.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Duus Kristiansen | 07.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Bech | 01.08.2020 | 30.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pihl Østergaard | 01.08.2020 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 27.02.2017 | 30.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stig Theilmann | 27.02.2017 | 30.04.2023 | formand |
Morten Nielsen | 20.12.2013 | 01.01.2020 | næstformand |
Stig Theilmann | 20.12.2013 | 26.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 20.12.2013 | 26.02.2017 | formand |