Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Bestyrelse: Mads Staal Wounlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-06 tilføjes Direktion: Mads Staal Wounlund (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-06 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH, Wounlund Invest ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-05 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Staal Wounlund, Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-05 fjernes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, af næstformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jane Bech (næstformand) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-10 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-11 tilføjes Direktion: Casper Sloth Byrialsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-11 fjernes Direktion: Poul Erik Bech (direktør) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-11 tilføjes Vedtægter: 2023-05-11 (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-30 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Nicklas Lilholm Invest ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-30 tilføjes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-04-29 fjernes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Nicklas Lilholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Bestyrelse: Casper Sloth Byrialsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-19 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH, CSB Invest ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-18 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-19 tilføjes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech, Casper Sloth Byrialsen (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-18 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Bech (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Nicklas Lilholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Daniel Flørning (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH, Nicklas Lilholm Invest ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: FLØRNING ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Bech (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Daniel Flørning (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Bech (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jane Bech (formand) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2017-08-01 fjernes Bestyrelse: Kenneth Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 29, 1069 København K (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 19, 1358 København K (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 19, 1358 København K (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-12-20 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Direktion: Poul Erik Bech (direktør) (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2013-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-12-27)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH, FLØRNING ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2013-12-20 tilføjes Navne: EDC POUL ERIK BECH, RØDOVRE A/S (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-20 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Bech, Daniel Flørning (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2013-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Stiftere: FLØRNING ApS, EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2013-12-20 tilføjes Vedtægter: 2013-12-20 (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2013-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)