Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-19 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Navne: FÆNØVEJ ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Stiftere: EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-09 fjernes Direktion: Kristian Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2014-05-19 tilføjes Direktion: Kristian Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2014-05-19 fjernes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-30 fjernes Legale ejere: EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2013-12-19 tilføjes Legale ejere: EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-12-19 tilføjes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt dermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-19 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Navne: FÆNØVEJ ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2013-12-19 tilføjes Stiftere: EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)