Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 141.600,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 tilføjes Vedtægter: 2023-11-13 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2013-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKELDAL FARMS ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åvej 22, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kristinaskeldal@hotmail.com (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-02-26 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab, TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-02-25 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab, TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-17 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab, TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-04-17 fjernes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 22, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2013-12-18 tilføjes Direktion: Kristina Rustrup Skeldal Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 91.600,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: Kristina Rustrup Skeldal Sørensen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-12-18 tilføjes Navne: INVISION ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kristina Rustrup Skeldal Sørensen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Stiftere: Kristina Rustrup Skeldal Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)