Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DMC Nordic Group ApS (CVR 30805801) | NORMAL | 12.12.2013 |
Lene Gaard | 12.12.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DMC Nordic Group ApS (CVR 30805801) | NORMAL | 19.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Laila Søndergaard Martens | 24.11.2014 | 19.06.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Lene Gaard | 24.11.2014 | 19.06.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
DMC Nordic Group ApS (CVR 30805801) | 24.11.2014 | 18.06.2020 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DMC Nordic Denmark A/S (CVR 17143379) | NORMAL | 12.12.2013 | 100,00% | 100,00% |