Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Aavej 14, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: Ricky Magnussen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Navne: PRIVATRAADGIVER.COM IVS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Stiftere: Ricky Magnussen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Ricky Magnussen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aavej 14, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvenekildeløkken 105, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvenekildeløkken 105, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Ricky Magnussen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning omkring sociale forhold samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Ricky Magnussen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: PRIVATRAADGIVER.COM IVS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Stiftere: Ricky Magnussen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Vedtægter: 2014-01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)