Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Asbjørn Nielsen Binelli | 21.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Harold Gray Dufour | 06.01.2014 | 21.08.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Asbjørn Nielsen Binelli | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Harold Gray Dufour | 21.08.2024 | formand |
Amalie Amanda Harrig | 19.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gry Fadum Amhøj | 19.09.2023 | 21.08.2024 | formand |
Lasse Juncker Kjærulff | 24.04.2020 | 19.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lene Juncker Kjærulff | 24.04.2020 | 19.09.2023 | formand |
Christian Petri | 15.04.2020 | 24.04.2020 | formand |
Lene Juncker Kjærulff | 15.04.2020 | 23.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Harold Gray Dufour | 14.08.2015 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Juncker Kjærulff | 14.08.2015 | 15.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lene Juncker Kjærulff | 14.08.2015 | 14.04.2020 | formand |