Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundehøjvej 3, 4780 Stege (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 27, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 27, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: petermpoulsen@gmail.com (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-01-07 tilføjes Direktion: Peter Michael Olet Vermehren-Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde konsulent- og serviceydelser inden for IT og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Legale ejere: Peter Michael Olet Vermehren-Poulsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2014-01-07 tilføjes Navne: WUXIANLI ApS (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Michael Olet Vermehren-Poulsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Stiftere: Peter Michael Olet Vermehren-Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Vedtægter: 2014-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)