Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedalsvej 6, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 33, 1. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CRL ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2020-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Hellerup Tea House ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-12-15 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 33, 1. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2014-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 8, 1. tv., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-01-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 8, 1. tv., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2013-12-20 tilføjes Direktion: Cihan Cengiz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og drive virksomhed gennem datterselskaber efter direktionens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-20 tilføjes Legale ejere: Cihan Cengiz (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-12-20 tilføjes Navne: JOYLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2013-12-20 tilføjes Reelle ejere: Cihan Cengiz (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2013-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2013-12-20 tilføjes Stiftere: Cihan Cengiz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Vedtægter: 2013-12-20 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2013-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)