Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SP 2016 ApS. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2015-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Time of Denmark ApS. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 37, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mannehøj 203, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-22 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering i øvrigt samt rådgivning om byggestyring. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 tilføjes Vedtægter: 2015-01-22 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mannehøj 203, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2013-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 40, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 40, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 4, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 4, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Stephan Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Stephan Kirk (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: EM CAPITAL ApS (offentliggjort 2011-07-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Reelle ejere: Stephan Kirk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: Stephan Kirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)