Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Kuno Petersen | 01.07.2014 | 06.02.2018 | direktør |
Kirsten Petersen | 23.06.2011 | 20.03.2017 | direktør |
Kenneth Kretschmer Petersen | 23.06.2011 | 01.07.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Beyer | 20.03.2017 | 22.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Petersen | 20.03.2017 | 22.09.2017 | formand |
Janni Christensen | 20.03.2017 | 10.05.2017 | næstformand |