Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Berg Nielsen | 01.03.2014 | 27.02.2015 | adm. dir |
Søren Vandsø Jensen | 02.09.2013 | 01.03.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Vandsø Jensen | 02.09.2013 | 19.05.2014 | bestyrelse |
Lars Ole Frederiksen | 02.09.2013 | 19.05.2014 | bestyrelse |
Mark Berg Nielsen | 02.09.2013 | 19.05.2014 | bestyrelse |