Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 90, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Direktion: Arne Milter Vejbæk (direktion) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-28 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: arnevejbaek@gmail.com (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Navne: ARKITEKT M.A.A. ARNE VEJBÆK ApS (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Reelle ejere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Stiftere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-08-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 90, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 75, 1711 København V (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: arnevejbaek@gmail.com (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- samt rådgivningsvirksomhed relateret til arkitektbranchen samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 75, 1711 København V (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-06-28 tilføjes Direktion: Arne Milter Vejbæk (direktion) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-28 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Navne: ARKITEKT M.A.A. ARNE VEJBÆK ApS (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-06-28 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-06-28 tilføjes Stiftere: Arne Milter Vejbæk (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-08)