Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Anders Michael Berendt | 22.01.2024 | formand |
Jens Rytter Andersen | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Estelle Everilda Torp | 29.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Anders Michael Berendt | 22.11.2023 | 21.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Juttine Nielsen | 18.06.2020 | 22.01.2024 | formand |
Peter Christian Bühlmann Jensen | 18.06.2020 | 22.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Søndergaard Pedersen | 07.02.2019 | 18.06.2020 | formand |
Juttine Nielsen | 29.06.2013 | 17.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Torp | 29.06.2013 | 07.02.2019 | formand |
Per Søndergaard Pedersen | 29.06.2013 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |