Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kevin Refvik | 27.01.2023 | adm. dir |
Daniel Bach Jørgensen | 22.06.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kevin Refvik | 22.06.2013 | 26.01.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kevin Refvik | 27.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Bach Jørgensen | 27.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kjærgaard Clausen | 27.01.2023 | næstformand |
Tony Evald Clausen | 07.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Preuthun Pedersen | 07.02.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Kjærgaard Clausen | 07.02.2022 | 26.01.2023 | bestyrelsesmedlem |