Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvænget 112, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Legale ejere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Navne: HANSTHOLM MINKAVL ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Reelle ejere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Stiftere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-08-28 fjernes Direktion: Finn Helge Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvænget 112, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Direktion: Finn Helge Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2013-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med avl af pelsdyr og produktion og salg af skind, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Legale ejere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Navne: HANSTHOLM MINKAVL ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Reelle ejere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Stiftere: Finn Helge Christensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2013-06-24 tilføjes Vedtægter: 2013-06-24 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)