Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kontaktoplysninger | Direktion | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Safeground ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R4Y ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 tilføjes Vedtægter: 2023-07-11 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterkærsvej 67, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 48, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 48, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: tj@r4y.dk (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Torben Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-17 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokbrohedevej 33, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 fjernes Direktion: Torben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@r4y.dk (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-05-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-11-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokbrohedevej 33, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Direktion: Torben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandel i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Legale ejere: Torben Jensen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2013-06-27 tilføjes Navne: SVK GROUP ApS (offentliggjort 2013-06-28)
Den 2013-06-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Jensen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Stiftere: Torben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-28)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)