Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Bo Blæsbjerg | 05.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ternholt-Pedersen | 29.04.2013 | 05.03.2020 | direktør |
Michael Arne Christensen | 29.04.2013 | 10.03.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Flycht | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stine Cæsar Nielsen | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rahbek Hansen | 05.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Rosenkilde | 02.11.2018 | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gantzel Pedersen | 02.11.2018 | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Anker Rosenkilde | 02.11.2018 | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Huus | 05.01.2017 | 05.03.2020 | formand |
Kent Posselt Pedersen | 25.11.2016 | 02.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ternholt-Pedersen | 10.03.2016 | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Aaes-Jørgensen | 10.03.2016 | 05.01.2017 | formand |
Michael Arne Christensen | 29.04.2013 | 25.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kent Posselt Pedersen | 29.04.2013 | 10.03.2016 | formand |
Steen Aaes-Jørgensen | 29.04.2013 | 09.03.2016 | bestyrelsesmedlem |