Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: FROBERG ApS. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 23, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 23, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 23, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 23, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-23 tilføjes Reelle ejere: Jesper Axel Froberg (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-11 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 23, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2013-04-25 tilføjes Direktion: Jesper Axel Froberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Legale ejere: Jesper Axel Froberg (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2013-04-25 tilføjes Navne: J.A.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2013-04-25 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2013-04-25 tilføjes Stiftere: Jesper Axel Froberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)