Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DS-SM HOLDING ApS (CVR 34218137) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 25.02.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DS-SM Holding ApS (CVR 37983748) | NORMAL | 27.06.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DS-SM HOLDING ApS (CVR 34218137) | 25.02.2014 | 26.06.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
VALMONT SM A/S (CVR 88374614) | NORMAL | 25.02.2014 | 10.06.2016 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |