Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Legale ejere: GENIICONSULT ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Søren Kirketerp (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Direktion: Søren Kirketerp (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-31 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Direktion: Søren Kirketerp (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-10 tilføjes Vedtægter: 2023-07-10 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS, GENIICONSULT ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Asnæs, Søren Kirketerp (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Byageren 11, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byageren 11, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Hjemmeside: www.teedawn.beer (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: wewantbeer@teedawn.com (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-10 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-08-10 fjernes Legale ejere: FoodLinked ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-09 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-08-10 fjernes Reelle ejere: Torben Serritslev (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-09 fjernes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS, FoodLinked ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-19 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Asnæs, Torben Serritslev (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-19 fjernes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-17 tilføjes Vedtægter: 2017-11-17 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-17 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Annette Vangstrup (formand) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Torben Vangstrup, ASNÆS & VANGSTRUP ApS, ELBECO ApS, KIM KRUSE JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Kruse Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 155.131,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS, ASNÆS & VANGSTRUP ApS, ELBECO ApS, KIM KRUSE JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS, ASNÆS & VANGSTRUP ApS, ELBECO ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Annette Vangstrup (formand) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: ASNÆS & VANGSTRUP ApS, ELBECO ApS, Torben Vangstrup (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: ASNÆS & VANGSTRUP ApS, Torben Vangstrup (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-05-08 tilføjes Legale ejere: MANAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Legale ejere: ASNÆS & VANGSTRUP ApS, Torben Vangstrup (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem udvikling, handel og distribution af varer og andre dertil forbundne former for virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 104.000,00 (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-05-07 tilføjes Vedtægter: 2014-05-07 (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-02-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2014-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2014-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2014-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-02-21 tilføjes Direktion: Henrik Asnæs (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Navne: TEEDAWN ApS (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2014-02-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-02-21 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-02-21 tilføjes Stiftere: Henrik Asnæs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)