Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 6, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 6, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Direktion: Peter Christian Funch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Direktion: Peter Christian Funch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Navne: LARS-BO BRENØE & PETER FUNCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Navne: LARS-BO BRENØE & PETER FUNCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Stiftere: Peter Christian Funch, Lars-Bo Brenøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Stiftere: Peter Christian Funch, Lars-Bo Brenøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt andre hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Vedtægter: 2014-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)