Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: E OPTIMO ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2015-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Krog Sejerøe ApS. (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slæggerupvej 69, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 2, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: math@ukendt.nu (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 2, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 2, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 2, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-18 tilføjes Direktion: Mathias Krog Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og investeringer i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 53.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Legale ejere: Mathias Krog Steffensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-18 tilføjes Navne: UKENDT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 tilføjes Reelle ejere: Mathias Krog Steffensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Stiftere: Mathias Krog Steffensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Vedtægter: 2014-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)