Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ventrupparken 10, 2670 Greve (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 356, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Bo Filtenborg Borup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-16 fjernes Direktion: Henrik Thinggaard Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 356, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 356, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-03 tilføjes Navne: Filten Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 fjernes Navne: KF MONTAGE ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Vedtægter: 2018-01-03 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2015-08-21 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 356, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Villemoesvej 12, 7560 Hjerm (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villemoesvej 12, 7560 Hjerm (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-02-13 tilføjes Direktion: Henrik Thinggaard Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve tømrervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Legale ejere: Filten Holding ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Navne: KF MONTAGE ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-02-13 tilføjes Reelle ejere: Bo Filtenborg Borup (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2014-02-13 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-02-13 tilføjes Stiftere: Filten Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Vedtægter: 2014-02-13 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)