Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Direktion | Legale ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bedstedvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bedstedvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bedstedvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bedstedvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Mariann Grønbech Greisen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Mariann Grønbech Greisen (direktør) (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-01 fjernes Direktion: Teddy Grønbech (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Mariann Grønbech Greisen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-01-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Vedtægter: 2014-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Revisor: Klinkby Revision v/Lars Klinkby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bedstedvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2012-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havslunde 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havslunde 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 tilføjes Direktion: Teddy Grønbech (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2011-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Navne: PLENUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Revisor: Klinkby Revision v/Lars Klinkby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Stiftere: Linda Grønbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)