Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Trine Bøgelund Halleskov | 16.02.2011 | 06.12.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TREENIGHEDEN ApS (CVR 26794439) | NORMAL | 16.02.2011 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SaaStr Holding ApS (CVR 34709890) | NORMAL | 01.08.2018 | 30.10.2019 | 100,00% | 100,00% |